Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 (28728904) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bílinská 2773, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2010 Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5125 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28728904 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.7.2010 |
Zapsána dne: | 31.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílinská 2773, Teplice 41501, Česká republika | 31.7.2010 |
---|
Člen výboru | Lenka Karmazínová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2016 |
Adresa | Mošnova 2375/36, 40011 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Uršula Boučková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2022 |
Adresa | Vrchlického 1308/25, 41901 Duchcov |
Předseda výboru | Jaroslav Skramušský |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Bílinská 2773, 41501 Teplice |
Předseda výboru | Jaroslav Skramušský |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2010 do 31.12.2022 |
Adresa | Bílinská 2773, 41501 Teplice |
Místopředseda výboru | Uršula Boučková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2010 do 21.11.2022 |
Adresa | Bílinská 2773, 41501 Teplice |
Člen výboru | Lenka Karmazínová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2010 do 15.4.2016 |
Adresa | Vyklická 281, 40339 Chlumec u Ústí nad Labem |
IČO: | 28728904 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Bílinská 2773 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 7. 2010 |
Sídlo: | Bílinská 2773, Teplice 41501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |