Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň (71197834) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 11. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3347 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71197834 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.2.2004 |
Zapsána dne: | 11.2.2004 | |
Orgány společenství: 1.) Shromáždění vlastníků jednotek 2.) Výbor společenství | 12.5.2010 | |
Den vzniku společenství: 22.9.2003 | 11.2.2004 - 12.5.2010 | |
Orány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 11.2.2004 - 12.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělohorská 1203/14, Plzeň 30100, Česká republika | 26.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bělohorská 14, Plzeň 30100, Česká republika | 11.2.2004 - 26.8.2015 |
předseda výboru | Ing. Vilém Sekyra |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2022 |
Adresa | Karla Vokáče 2633/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Vít Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2022 |
Adresa | Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Bc. Pavel Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2022 |
Adresa | Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Vít Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2015 do 21.9.2022 |
Adresa | Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň |
člen výboru | Pavel Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2015 do 21.9.2022 |
Adresa | Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Ing. Vilém Sekyra |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2015 do 21.9.2022 |
Adresa | Karla Vokáče 2633/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ing. Vít Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 26.8.2015 |
Adresa | Francouzská třída 1873/32, 32600 Plzeň |
člen výboru | Pavel Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 26.8.2015 |
Adresa | Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Ing. Vilém Sekyra |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 26.8.2015 |
Adresa | Karla Vokáče 2633/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Jan Hirth |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2006 do 12.5.2010 |
Adresa | Na Stráni 1625, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Pavel Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2006 do 12.5.2010 |
Adresa | Bělohorská 1203/14, 30100 Plzeň 1 |
předseda výboru | Ing. Kamil Kosnar |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2006 do 12.5.2010 |
Adresa | Na šancích 116, 33209 Štěnovice |
Předseda výboru | Ing. Kamil Kosnar |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2004 do 28.4.2006 |
Adresa | Na šancích 116, 33209 Štěnovice |
Člen výboru | Václav Nezbeda |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2004 do 28.4.2006 |
Adresa | Sukova 34, 30100 Plzeň |
Člen výboru | Jan Hirth |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2004 do 28.4.2006 |
Adresa | Na Stráni 1625, 25088 Čelákovice |
IČO: | 71197834 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Bělohorská 14, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 3. 2003 |
Sídlo: | Bělohorská 1203/14, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |