Společenství vlastníků jednotek domu 784,785/II v Klatovech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu 784,785/II v Klatovech (71203117) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jiráskova 785, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu 784,785/II v Klatovech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu 784,785/II v Klatovech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu 784,785/II v Klatovech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71203117 | |
Jméno: | Společenství domu 784 a 785/II Klatovy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.3.2004 |
Zapsána dne: | 17.3.2004 | |
Den vzniku společenství: 5.11.2003 | 17.3.2004 - 22.2.2012 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 17.3.2004 - 13.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 785, Klatovy 33901, Česká republika | 10.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jiráskova 785, Klatovy 33901, Česká republika | 17.3.2004 - 10.11.2016 |
Místopředseda výboru | MUDr. Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | PhDr. Jan Duchek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Mgr. Pavla Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Pavel Šimanovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Ivo Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
místopředseda výboru | MUDr. Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | PhDr. Jan Duchek |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Pavel Šimanovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Ivo Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
člen výboru | Mgr. Pavla Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2017 do 11.5.2023 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Ivo Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2014 do 13.4.2017 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
člen výboru | Mgr. Pavla Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2014 do 13.4.2017 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Pavel Šimanovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2014 do 13.4.2017 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | MUDr. Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Marta Kořanová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Bc. Ján Fehér |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
člen výboru | Josef Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 13.4.2017 |
Adresa | Zářečská 651, 34101 Horažďovice |
člen výboru | MUDr. Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 do 10.11.2016 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Marta Kořanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 do 10.11.2016 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Josef Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 do 10.11.2016 |
Adresa | Zářečská 651, 34101 Horažďovice |
člen výboru | Bc. Ján Fehér |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2012 do 10.11.2016 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
člen výboru | Pavel Šimanovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2009 do 25.8.2014 |
Adresa | 63, 34021 Strážov |
předseda výboru | Ivo Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 25.8.2014 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
člen výboru | Pavla Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2009 do 25.8.2014 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | JUDr. Miroslav Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 22.2.2012 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
člen výboru | PhDr. Jan Duchek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 22.2.2012 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Jaroslav Kmeť |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 22.2.2012 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ing. Josef Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 22.2.2012 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Ing. Jiří Žitek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Místopředseda výboru | Ivo Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
Člen výboru | JUDr. Miroslav Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
Člen výboru | PhDr. Jan Duchek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Jaroslav Kmeť |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Ing. Josef Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 785, 33901 Klatovy |
Člen výboru | JUDr. Zdeněk Peleška |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 8.5.2009 |
Adresa | Jiráskova 784, 33901 Klatovy |
IČO: | 71203117 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu 784,785/II v Klatovech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 11. 2003 |
Sídlo: | Jiráskova 785, Klatovy 33901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |