Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč (75075156) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 459, 56102 Dolní Dobrouč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 2006 Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75075156 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.7.2006 |
Zapsána dne: | 18.7.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 459, Dolní Dobrouč 56102, Česká republika | 26.2.2016 |
---|
člen výboru | Růžena Kohlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Petr Pecháček |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
předseda výboru | Jana Pecháčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
Předseda společenství vlastníků | Mgr. Jan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Růžena Kohlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 20.7.2017 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
předseda výboru | Jana Pecháčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 20.7.2017 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
člen výboru | Petr Pecháček |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 20.7.2017 |
Adresa | 459, 56102 Dolní Dobrouč |
Člen výboru | Pavel Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 26.2.2016 |
Adresa | 459, Dolní Dobrouč |
Člen výboru | Stanislav Vavřín |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 26.2.2016 |
Adresa | 459, Dolní Dobrouč |
Předseda výboru | Stanislav Nágl |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2006 do 26.2.2016 |
Adresa | 459, Dolní Dobrouč |
IČO: | 75075156 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu 459, Dolní Dobrouč |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Dolní Dobrouč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 3. 2006 |
Sídlo: | 459, Dolní Dobrouč 56102 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |