Společenství vlastníků jednotek Dolní 1503, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Dolní 1503, Praha 4 (29001161) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dolní 1503/11, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2009 Společenství vlastníků jednotek Dolní 1503, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Dolní 1503, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Dolní 1503, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10950 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29001161 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 1503 Praha 4 Nusle | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2009 |
Zapsána dne: | 28.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dolní 1503/11, Praha 14000, Česká republika | 28.12.2009 |
---|
Člen výboru | Zdeněk Válek |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2021 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Místopředseda výboru | Bohdan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Předseda výboru | Miroslava Vitásková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Předseda výboru | Bohdan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2021 do 10.2.2024 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Místopředseda výboru | Miroslava Vitásková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2021 do 10.2.2024 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Předseda | Hana Zvířecí |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2020 do 12.11.2021 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Místopředseda | Bohdan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2020 do 12.11.2021 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Člen výboru | Jana Sehnoutková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2020 do 12.11.2021 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Místopředseda výboru | Jana Sehnoutková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.2.2020 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Člen výboru | Bohdan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.2.2020 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
Předseda výboru | Hana Zvířecí |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.2.2020 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
člen výboru | Blanka Stiborová |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 30.11.2015 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Jana Sehnoutková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2010 do 30.11.2015 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
předseda výboru | Hana Zvířecí |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2009 do 30.11.2015 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
člen výboru | Martin Jíně |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2009 do 24.8.2011 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Zdeněk Válek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2009 do 27.4.2010 |
Adresa | Dolní 1503/11, 14000 Praha |
IČO: | 29001161 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Dolní 1503, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2009 |
Sídlo: | Dolní 1503/11, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |