Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 (24163856) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pražská 30, 26301 Dobříš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2011 Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12992 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24163856 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.10.2011 |
Zapsána dne: | 18.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 30, Dobříš 26301, Česká republika | 18.10.2011 |
---|
předseda | Dana Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2021 |
Adresa | Dukelské náměstí 1016, 26301 Dobříš |
místopředseda | Petra Bojko |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2021 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
člen | Josef Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | 37, 26401 Sedlčany |
člen | Josef Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2021 do 19.1.2023 |
Adresa | Na Čihadlech 1244, 26301 Dobříš |
člen | Petra Bojko |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 20.2.2021 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
předseda | Martina Jiráňová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 20.2.2021 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
člen | Josef Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2019 do 20.2.2021 |
Adresa | Na Čihadlech 1244, 26301 Dobříš |
člen | Josef Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 14.7.2019 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
člen výboru | Petra Kuklíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 5.4.2016 |
Adresa | Pražská 30, Dobříš |
místopředseda výboru | Dagmar Hocková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
předseda výboru | Jiří Zderadíček |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
člen výboru | Petra Kuklíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 5.4.2016 |
Adresa | Pražská 30, Dobříš |
místopředseda výboru | Dagmar Hocková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
předseda výboru | Jiří Zderadíček |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 5.4.2016 |
Adresa | Pražská 30, 26301 Dobříš |
předseda výboru | Jiří Zderadíček |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 4.8.2015 |
Adresa | Pražská 30, Dobříš |
místopředseda výboru | Dagmar Hocková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 16.7.2015 |
Adresa | Pražská 30, Dobříš |
IČO: | 24163856 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Dobříš 30 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Dobříš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 10. 2011 |
Sídlo: | Pražská 30, Dobříš 26301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |