Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 635, Horní Slavkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 635, Horní Slavkov (70963193) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 9. 2002 Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 635, Horní Slavkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 635, Horní Slavkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 635, Horní Slavkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1574 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70963193 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek "BRIGÁDNÍK" ul. Dlouhá 635, 357 31 Horní Slavkov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.9.2002 |
Zapsána dne: | 21.9.2002 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 21.9.2002 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 21.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov 35731, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 635, Horní Slavkov 35731, Česká republika | 21.9.2002 - 11.10.2016 |
člen výboru | Jan Škoda |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2022 |
Adresa | Bošířany 796, 35731 Horní Slavkov |
místopředseda výboru | Lucie Kolegarová |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2021 |
Adresa | Nad Výtopnou 1031, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jan Beer |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 |
Adresa | Krátká 957, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Monika Volfová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 |
Adresa | Dolní Hluboká 557, 35731 Krásno |
člen výboru | Jan Škoda |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 24.6.2022 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
místopředseda výboru | Lucie Kolegarová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 29.9.2021 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jaroslav Votík |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 11.3.2020 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Monika Volfová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 11.3.2020 |
Adresa | Dolní Hluboká 557, 35731 Krásno |
člen výboru | Jan Škoda |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 11.3.2020 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Josef Nedvěd |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2018 do 11.3.2020 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
Předseda výboru | Jan Beer |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2018 do 11.3.2020 |
Adresa | Krátká 957, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jan Beer |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 28.12.2018 |
Adresa | Krátká 957, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Josef Nedvěd |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 28.12.2018 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Ing. Pavel Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 28.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jaroslav Votík |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 28.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | František Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 28.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jan Škoda |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 28.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jarmila Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 28.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Monika Volfová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 28.1.2015 |
Adresa | Dolní Hluboká 557, 35731 Krásno |
člen výboru | Jana Houšková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 25.10.2011 |
Adresa | Dlouhá 635/7, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Alexandr Terek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 25.10.2011 |
Adresa | Dlouhá 626/8, 35731 Horní Slavkov |
Člen výboru | Josef Kára |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 27.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov |
Předseda výboru | Jiří Buchtela |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 27.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov |
Člen výboru | Ivana Molnárová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 27.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov |
Člen výboru | Milan Putera |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 27.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov |
Člen výboru | Zdeněk Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 27.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov |
Člen výboru | Margita Dubajová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2002 do 27.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov |
IČO: | 70963193 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 635, Horní Slavkov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Horní Slavkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Dlouhá 635/7, Horní Slavkov 35731 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |