Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 (27680827) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 2006 Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5074 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27680827 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.6.2006 |
Zapsána dne: | 6.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 1303, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 28.1.2017 |
---|
předseda výboru | Ing. Monika Marková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2022 |
Adresa | 416, 68707 Tupesy |
místopředseda výboru | Ing. Dagmar Gracová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2022 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Hana Salajková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2022 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
místopředseda výboru | Mgr. Jiří Salajka |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 1.9.2022 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Ing. Monika Marková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 1.9.2022 |
Adresa | 416, 68707 Tupesy |
Předseda výboru | Ing. Robert Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 1.9.2022 |
Adresa | 340, 69674 Nová Lhota |
místopředseda výboru | Ivana Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
člen výboru | Hana Salajková |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
předseda výboru | Ing. Robert Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 28.1.2017 |
Adresa | 340, 69674 Nová Lhota |
člen výboru | Hana Salajková |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
místopředseda výboru | Ivana Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
předseda výboru | Ing. Robert Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2016 do 28.1.2017 |
Adresa | 340, 69674 Nová Lhota |
předseda výboru | Ing. Robert Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 29.4.2016 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
člen | Ivana Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
místopředseda | Hana Salajková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
předseda výboru | Ing. Robert Hrazdil |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
předseda výboru | Martin Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2006 do 6.11.2009 |
Adresa | Holešovská 1158, 76824 Hulín |
místopředseda | Hana Vařechová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2006 do 6.11.2009 |
Adresa | Dlouhá 1303, 68601 Uherské Hradiště |
člen | Ivana Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2006 do 6.11.2009 |
Adresa | Dlouhá 228, 68601 Uherské Hradiště |
IČO: | 27680827 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 1303 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 6. 2006 |
Sídlo: | Dlouhá 1303, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |