Společenství vlastníků jednotek, ČSA 905, Česká Lípa má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek, ČSA 905, Česká Lípa (25465724) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek, ČSA 905, Česká Lípa má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek, ČSA 905, Česká Lípa nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek, ČSA 905, Česká Lípa na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2364 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25465724 | |
Jméno: | Společenství vlastníků, ČSA 905, Česká Lípa | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.4.2003 |
Zapsána dne: | 2.4.2003 | |
den vzniku společenství: 17. září 2002 | 2.4.2003 - 23.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Československé armády 905/28, Česká Lípa 47001, Česká republika | 23.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ČSA 905, Česká Lípa 47001, Česká republika | 2.4.2003 - 23.7.2015 |
Místopředseda výboru | Stanislav Polanecký |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Lukáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | Pastelová 1082/8, 46006 Liberec |
Předseda výboru | Daniela Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
Předseda výboru | Daniela Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 do 24.8.2022 |
Adresa | Smetanovo nábřeží 2259, 47001 Česká Lípa |
Předseda výboru | Klára Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 do 8.7.2022 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Lukáš Novák |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 do 15.4.2022 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Klára Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2015 do 4.8.2020 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Květuše Polcarová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2015 do 4.8.2020 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
Předseda výboru | Stanislav Polanecký |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2018 do 4.8.2020 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Karolína Kapounová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2018 do 12.7.2018 |
Adresa | 152, 46822 Skuhrov |
předseda výboru | Karolína Kapounová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2018 do 12.7.2018 |
Adresa | 152, 46822 Skuhrov |
předseda výboru | Karolína Kapounová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2015 do 7.3.2018 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Karolína Kapounová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2015 do 7.3.2018 |
Adresa | Československé armády 905/28, 47001 Česká Lípa |
předseda | Alena Weissová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2011 do 23.7.2015 |
Adresa | Jezvé 136, 47108 Stružnice |
místopředseda | Klára Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2011 do 23.7.2015 |
Adresa | Československé Armády 905, 47001 Česká Lípa |
člen | Blanka Polanecká |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2011 do 23.7.2015 |
Adresa | Československé Armády 905, 47001 Česká Lípa |
člen | Stanislav Polanecký |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2008 do 23.8.2011 |
Adresa | ČSA 905/13, 47001 Česká Lípa |
místopředseda | Marie Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2008 do 23.8.2011 |
Adresa | Čsl. armády 905, 47001 Česká Lípa |
předseda | Renáta Guštanová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2008 do 23.8.2011 |
Adresa | Čsl. armády 905, 47001 Česká Lípa |
předseda | Renáta Guštanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2003 do 25.1.2008 |
Adresa | Čsl. armády 905, 47001 Česká Lípa |
místopředseda | Marie Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2003 do 25.1.2008 |
Adresa | Čsl. armády 905, 47001 Česká Lípa |
člen | Stanislav Polanecký |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 25.1.2008 |
Adresa | ČSA 905/13, 47001 Česká Lípa |
člen | Andrea Brixí |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2003 do 6.4.2005 |
Adresa | Čsl. armády 905, 47001 Česká Lípa |
IČO: | 25465724 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek, ČSA 905, Česká Lípa |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 4. 2003 |
Sídlo: | Československé armády 905/28, Česká Lípa 47001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |