Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, Česká Lípa má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, Česká Lípa (25465783) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, Česká Lípa má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, Česká Lípa nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, Česká Lípa na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2386 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25465783 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, 470 01 Česká Lípa | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.4.2003 |
Zapsána dne: | 4.4.2003 | |
Den vzniku 29.10.2002 | 4.4.2003 - 9.6.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ČSA č.p. 899, Česká Lípa 47001, Česká republika | 4.4.2003 |
---|
Předseda společenství | Bc. Jana Kubátová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Československé armády 899/17, 47001 Česká Lípa |
Předseda společenství | Bc. Jana Kubátová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 28.6.2023 |
Adresa | Československé armády 899/17, 47001 Česká Lípa |
Předseda společenství | Lenka Křižánková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2015 do 9.6.2018 |
Adresa | Československé armády 899/17, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Lenka Křižánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 1.4.2015 |
Adresa | ČSA č.p.899, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Lenka Křižánková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2007 do 19.3.2010 |
Adresa | ČSA č.p.899, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Dana Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2005 do 29.12.2007 |
Adresa | ČSA č.p.899, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Dana Šantrůčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 6.12.2005 |
Adresa | ČSA č.p. 899, 47001 Česká Lípa |
IČO: | 25465783 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek ČSA 899, Česká Lípa |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 4. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |