Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 (11687134) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čs. armády 369/7, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2021 Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 7. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 20436 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11687134 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.7.2021 |
Zapsána dne: | 23.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 369/7, Praha 16000, Česká republika | 23.7.2021 |
---|
člen výboru | Martin Kameník |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2023 |
Adresa | Čs. armády 369/7, 16000 Praha |
člen výboru | Martin Trnovec |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2024 |
Adresa | Čs. armády 369/7, 16000 Praha |
člen výboru | Bc. Tereza Kouklová BA (Hons) |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2021 do 25.3.2024 |
Adresa | Vápencová 927/1a, 14700 Praha |
člen výboru | Bc. Michal Dědek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 do 23.11.2023 |
Adresa | Žižkov 550, 56201 Ústí nad Orlicí |
předseda výboru | Bc. Michal Dědek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 do 23.6.2022 |
Adresa | Žižkov 550, 56201 Ústí nad Orlicí |
člen výboru | Ing. Eva Hingarová Priesolová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 do 23.6.2022 |
Adresa | Pod stupni 9/9, 10100 Praha |
člen výboru | Bc. Tereza Kouklová BA (Hons) |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 do 29.10.2021 |
Adresa | Korybutova 686/4, 18600 Praha |
IČO: | 11687134 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Čs. armády 369/7 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 7. 2021 |
Sídlo: | Čs. armády 369/7, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |