Společenství vlastníků jednotek čp. 872 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek čp. 872 (26076144) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2004 Společenství vlastníků jednotek čp. 872 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek čp. 872 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek čp. 872 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 22. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1691 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26076144 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek čp. 872 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.6.2004 |
Zapsána dne: | 22.6.2004 | |
Den vzniku společenství : 1.4.2004 | 22.6.2004 - 8.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Jiřího Fifky 872, Strakonice 38601, Česká republika | 8.12.2016 |
---|
Člen výboru | Marcela Maroušková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2020 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
Předseda výboru | Michal Čech |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2020 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
Místopředseda výboru | Tomáš Břicháček |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 |
Adresa | Prof. A. B. Svojsíka 865, 38601 Strakonice |
Místopředseda výboru | Tomáš Břicháček |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2020 do 18.8.2023 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Tomáš Břicháček |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 19.3.2020 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
člen výboru | Marcela Maroušková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 19.3.2020 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
člen výboru | Alena Komárková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 19.3.2020 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Michal Čech |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 19.3.2020 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
člen výboru | Marcela Maroušková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 13.6.2015 |
Adresa | Dr.Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
člen výboru | Alena Komárková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 13.6.2015 |
Adresa | Dr.Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Tomáš Břicháček |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 13.6.2015 |
Adresa | Dr.Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Vlasta Chumová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 13.6.2015 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Vlasta Chumová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2008 do 31.5.2011 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Vlasta Řehořová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2008 do 31.5.2011 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
člen výboru | Jiří Babka |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2008 do 31.5.2011 |
Adresa | Vrchlického 1195, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Kateřina Harantová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2004 do 26.1.2008 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Michal Švihovec |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2004 do 26.1.2008 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
člen výboru | Vlasta Chumová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2004 do 26.1.2008 |
Adresa | Dr. Jiřího Fifky 872, 38601 Strakonice |
IČO: | 26076144 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek čp. 872 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Strakonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 6. 2004 |
Sídlo: | Dr. Jiřího Fifky 872, Strakonice 38601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |