Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř (25986295) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese B. Němcové 367, 54201 Žacléř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1655 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25986295 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.3.2003 |
Zapsána dne: | 25.3.2003 | |
Ostatní skutečnosti: den vzniku společenství 1.7.2000 | 25.3.2003 - 4.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | B. Němcové 367, Žacléř 54201, Česká republika | 20.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | B.Němcové 367, Žacléř 54201, Česká republika | 25.3.2003 - 20.10.2016 |
předseda výboru | Manfred Kirchschlager |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2022 |
Adresa | Betlém II 452, 54201 Žacléř |
člen výboru | Petr Suchánek |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2022 |
Adresa | B. Němcové 367, 54201 Žacléř |
člen výboru | Jolana Tašková |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2022 |
Adresa | B. Němcové 367, 54201 Žacléř |
člen výboru | Ing. Ladislav Světík |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 29.3.2022 |
Adresa | B. Němcové 367, 54201 Žacléř |
člen výboru | Jolana Tašková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 29.3.2022 |
Adresa | B. Němcové 367, 54201 Žacléř |
předseda výboru | Manfred Kirchschlager |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 29.3.2022 |
Adresa | Betlém II 452, 54201 Žacléř |
Margit Rumlová | |
Ve funkci | od 20.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | B. Němcové 367, 54201 Žacléř |
Margit Rumlová | |
Ve funkci | od 20.10.2016 do 4.4.2017 |
Adresa | B. Němcové 367, 54201 Žacléř |
Margit Rumlová | |
Ve funkci | od 25.3.2003 do 20.10.2016 |
Adresa | B.Němcové č.p.367, Žacléř |
IČO: | 25986295 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek čp. 367, B. Němcové, Žacléř |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Žacléř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 3. 2003 |
Sídlo: | B. Němcové 367, Žacléř 54201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |