Společenství vlastníků jednotek čp. 1558 Cheb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek čp. 1558 Cheb (75032261) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Evropská 1558/33, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek čp. 1558 Cheb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek čp. 1558 Cheb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek čp. 1558 Cheb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2762 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75032261 | |
Jméno: | Společenství Evropská 33 Cheb | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.6.2003 |
Zapsána dne: | 20.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 20.6.2003 | |
Den vzniku společenství: 16.10.2002 | 20.6.2003 - 11.12.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Evropská 1558/33, Cheb 35002, Česká republika | 11.12.2020 |
---|
člen výboru | Božena Lakomá |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 1558/33, 35002 Cheb |
člen výboru | Dipl. Ing. Lenka Červinková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 1558/33, 35002 Cheb |
předseda výboru | Jiří Topinka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 1558/33, 35002 Cheb |
Člen výboru | Blanka Topinková |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2003 do 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 33, 35002 Cheb |
Předseda výboru | Jiří Topinka |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2003 do 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 33, 35002 Cheb |
Místopředseda výboru | Božena Lakomá |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2014 do 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 1558/33, 35002 Cheb |
Člen výboru | Dipl. Ing. Lenka Červinková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2015 do 11.12.2020 |
Adresa | Evropská 1558/33, 35002 Cheb |
Člen výboru | Dipl. Ing. Lenka Červinková |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2007 do 18.9.2015 |
Adresa | Evropská 1558/33, Cheb |
Místopředseda výboru | Božena Lakomá |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2003 do 16.4.2014 |
Adresa | Evropská 33, 35002 Cheb |
IČO: | 75032261 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek čp. 1558 Cheb |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 1. 2002 |
Sídlo: | Evropská 1558/33, Cheb 35002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |