Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 (29043204) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čihákova 1824/38, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 2010 Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29043204 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.2.2010 |
Zapsána dne: | 23.2.2010 | |
Den vzniku společenství: 22.9.2009. | 23.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čihákova 1824/38, Praha 9 19000, Česká republika | 23.2.2010 |
---|
předseda výboru | Věra Jindráková |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2020 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Hautke |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2020 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha |
Věra Jindráková | |
Ve funkci | od 23.12.2014 do 18.1.2020 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha |
Ing. Jiří Hautke | |
Ve funkci | od 23.12.2014 do 18.1.2020 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha |
předseda výboru | Věra Jindráková |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2012 do 23.12.2014 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Hautke |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2012 do 23.12.2014 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Ing. Daniel Klauz |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2012 do 23.12.2014 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Hautke |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 11.4.2012 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha 9 |
předseda výboru | Věra Jindráková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 11.4.2012 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Ing. Daniel Klauz |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 11.4.2012 |
Adresa | Čihákova 1824/38, 19000 Praha 9 |
IČO: | 29043204 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Čihákova 1824 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 2. 2010 |
Sídlo: | Čihákova 1824/38, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |