Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 (08165041) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Špici 1132, 53701 Chrudim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2019 Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 5. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7295 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08165041 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.5.2019 |
Zapsána dne: | 14.5.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Špici 1132, Chrudim 53701, Česká republika | 14.5.2019 |
---|
místopředseda výboru | Natálie Hnátková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2024 |
Adresa | Na Špici 1132, 53701 Chrudim |
předseda výboru | Mgr. Ing. Alena Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 |
Adresa | 50, 53955 Miřetice |
člen výboru | Lenka Ždímalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2022 |
Adresa | Na Špici 1132, 53701 Chrudim |
místopředseda výboru | Natálie Zachariášová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 do 31.5.2024 |
Adresa | Na Špici 1132, 53701 Chrudim |
člen výboru | Bc. Lenka Ždímalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 do 11.3.2022 |
Adresa | Na Špici 1132, 53701 Chrudim |
Člen výboru | Kristýna Spěváková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 do 10.3.2022 |
Adresa | Na Špici 1132, 53701 Chrudim |
Předseda výboru | Natálie Zachariášová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 10.3.2022 |
Adresa | Na Špici 1132, 53701 Chrudim |
Místopředseda výboru | Jiří Pravec |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 10.3.2022 |
Adresa | 68, 53701 Sobětuchy |
Člen výboru | Kristýna Spěváková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 14.1.2022 |
Adresa | 115, 53352 Němčice |
IČO: | 08165041 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Chrudim, Na Špici 1132 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Chrudim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 5. 2019 |
Sídlo: | Na Špici 1132, Chrudim 53701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |