Společenství vlastníků jednotek Český Těšín ul. Odboje 1220/5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Český Těšín ul. Odboje 1220/5 (26877759) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Odboje 1220/5, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2005 Společenství vlastníků jednotek Český Těšín ul. Odboje 1220/5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Český Těšín ul. Odboje 1220/5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Český Těšín ul. Odboje 1220/5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 12. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4789 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26877759 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Český Těšín, ul. Odboje 1220/5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.12.2005 |
Zapsána dne: | 8.12.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství - kontrolní komise | 1.10.2014 - 30.3.2022 | |
Den vzniku společenství: 10.11.2005 | 8.12.2005 - 1.10.2014 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 8.12.2005 - 1.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Odboje 1220/5, Český Těšín 73701, Česká republika | 1.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Odboje 1220/5, Český Těšín 73701, Česká republika | 8.12.2005 - 1.11.2016 |
předseda společenství vlastníků | Jana Košturová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2022 |
Adresa | Kostelní 925/3, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Gabriela Sitková |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 30.3.2022 |
Adresa | Odboje 1220/5, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Věra Tobołová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 30.3.2022 |
Adresa | Odboje 1220/5, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Lukáš Palovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 30.3.2022 |
Adresa | Komenského 676/27, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Antonín Plachta |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 1.11.2016 |
Adresa | Kostelní 1984/19, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Gabriela Sitková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 1.11.2016 |
Adresa | Odboje 1220/5, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Marcela Heczková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 1.11.2016 |
Adresa | Odboje 1220/5, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Antonín Plachta |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 1.10.2014 |
Adresa | Kostelní 1984/19, Český Těšín |
člen výboru | Marcela Heczková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 1.10.2014 |
Adresa | Odboje 1220/5, Český Těšín |
člen výboru | Gertruda Krzyžanková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2009 do 1.10.2014 |
Adresa | Odboje 1220/5, Český Těšín |
člen výboru | Anežka Chlopčíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 4.8.2011 |
Adresa | Odboje 1220/5, Český Těšín |
člen výboru | Getruda Krzyžánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 4.2.2009 |
Adresa | Odboje 1220/5, Český Těšín |
člen výboru | Getruda Krzyžánková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 30.12.2008 |
Adresa | Odboje 1220/5, Český Těšín |
IČO: | 26877759 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Český Těšín ul. Odboje 1220/5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 12. 2005 |
Sídlo: | Odboje 1220/5, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |