Společenství vlastníků jednotek Československé armády 1650 a 1651, Lysá nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Československé armády 1650 a 1651, Lysá nad Labem (26430614) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Československé armády 1650/56, 28922 Lysá nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2001 Společenství vlastníků jednotek Československé armády 1650 a 1651, Lysá nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Československé armády 1650 a 1651, Lysá nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Československé armády 1650 a 1651, Lysá nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26430614 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1650 a čp.1651 na adrese:Čs.armády,Lysá nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.1.2001 |
Zapsána dne: | 26.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs.armády čp.1650 a 1651, Lysá nad Labem , Česká republika | 26.1.2001 |
---|
člen výboru | Václav Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2022 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Tomáš Netrval |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2022 |
Adresa | Československé armády 1650/56, 28922 Lysá nad Labem |
předseda výboru SVJ | Ing. et Ing. Václav Polnický |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2022 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Václav Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 do 10.5.2022 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
předseda výboru | Lenka Straková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 10.5.2022 |
Adresa | Františka Přítele 351, 28802 Nymburk |
člen výboru | Mgr. Ladislav Ocelák |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 10.5.2022 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
předseda výboru | Lenka Straková |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 2.12.2021 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Ladislav Ocelák |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 9.2.2021 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
Předseda výboru | Lenka Straková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 9.2.2021 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Kristýna Kaňková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 22.8.2017 |
Adresa | Československé armády 1650/56, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Kristýna Kaňková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 22.8.2017 |
Adresa | Československé armády 1650/56, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Kristýna Kaňková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 25.7.2015 |
Adresa | Československé armády 1650/56, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Ladislav Ocelák |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2010 do 25.7.2015 |
Adresa | Československé armády 1651, 28922 Lysá nad Labem |
předseda výboru | Lenka Straková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2010 do 25.7.2015 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Jiří Marek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2010 do 25.7.2015 |
Adresa | Masarykova 581, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Josef Křenek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2010 do 25.7.2015 |
Adresa | Československé armády 1650, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru | Lenka Straková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 10.6.2010 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
předseda výboru | Miroslav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 10.6.2010 |
Adresa | Československé armády 1651/58, 28922 Lysá nad Labem |
člen výboru společenství | Miroslav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2001 do 5.1.2010 |
Adresa | Čs.armády čp.1651, Lysá nad Labem |
člen výboru společenství | Renata Netrvalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2001 do 5.1.2010 |
Adresa | Čs.armády čp.1650, Lysá nad Labem |
člen výboru společenství | Jitka Vejlupková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2001 do 5.1.2010 |
Adresa | Čs.armády čp.1651, Lysá nad Labem |
předseda výboru společenství | Miroslav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2001 do 5.1.2010 |
Adresa | Čs.armády čp.1651, Lysá nad Labem |
IČO: | 26430614 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Československé armády 1650 a 1651, Lysá nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Lysá nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 1. 2001 |
Sídlo: | Československé armády 1650/56, Lysá nad Labem 28922 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |