"Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" (26058529) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2003 "Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26058529 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.3.2003 |
Zapsána dne: | 19.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | sídliště Vajgar 677, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 14.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | sídliště Vajgar 677, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 19.3.2003 - 14.10.2019 |
předseda výboru | Ing. Petr Ouhel |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Zdeněk Picka |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Zuzana Jiříková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Ing. Petr Ouhel |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 7.2.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Zdeněk Picka |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 7.2.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Mgr. Kateřina Stašková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 7.2.2024 |
Adresa | U Rybníčku 540, 37833 Nová Bystřice |
předseda výboru | Ing. Petr Ouhel |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2015 do 10.3.2020 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Zdeněk Picka |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2015 do 10.3.2020 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
členka výboru | Mgr. Kateřina Stašková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2015 do 10.3.2020 |
Adresa | U Rybníčku 540, 37833 Nová Bystřice |
člen výboru | Ing. Petr Ouhel |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2011 do 21.3.2015 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Miloš Ouhel |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2011 do 21.3.2015 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Zdeněk Picka |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2011 do 21.3.2015 |
Adresa | sídliště Vajgar 677, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Miloš Ouhel |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2003 do 3.5.2011 |
Adresa | sídl.Vajgar , Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Zdeněk Picka |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2003 do 3.5.2011 |
Adresa | sídl.Vajgar , Jindřichův Hradec |
člen výboru | Jan Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2003 do 3.5.2011 |
Adresa | sídl.Vajgar , Jindřichův Hradec |
IČO: | 26058529 |
---|---|
Firma: | "Společenství vlastníků jednotek č.p. 677/III Jindřichův Hradec" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Jindřichův Hradec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 3. 2003 |
Sídlo: | sídliště Vajgar 677, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |