Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov (71248609) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Osadní 668, 35735 Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2005 Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4005 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71248609 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.6.2005 |
Zapsána dne: | 10.6.2005 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 10.6.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Osadní 668, Chodov 35735, Česká republika | 14.3.2017 |
---|
místopředseda výboru | Eva Velechovská |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 |
Adresa | Osadní 669, 35735 Chodov |
člen výboru | Jana Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 |
Adresa | Osadní 670, 35735 Chodov |
předseda výboru | Milan Nedvídek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 |
Adresa | Osadní 668, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Eva Velechovská |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2017 do 19.1.2022 |
Adresa | Osadní 669, 35735 Chodov |
člen výboru | Jana Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2017 do 19.1.2022 |
Adresa | Osadní 670, 35735 Chodov |
předseda výboru | Milan Nedvídek |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2017 do 19.1.2022 |
Adresa | Osadní 668, 35735 Chodov |
předseda výboru | Milan Nedvídek |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 14.3.2017 |
Adresa | Osadní 668, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Eva Velechovská |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 14.3.2017 |
Adresa | Osadní 669, 35735 Chodov |
člen výboru | Jana Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2014 do 14.3.2017 |
Adresa | Osadní 670, 35735 Chodov |
člen výboru | Jan Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 29.3.2014 |
Adresa | Osadní 670, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Marcela Matušová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2012 do 27.8.2013 |
Adresa | Osadní 669, 35735 Chodov |
předseda výboru | Milan Nedvídek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 10.5.2012 |
Adresa | Osadní 668, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Petr Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 10.5.2012 |
Adresa | Osadní 670, 35735 Chodov |
člen výboru | Petr Kovářík |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2010 do 10.5.2012 |
Adresa | Osadní 669, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Jiří Velechovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2005 do 14.12.2010 |
Adresa | Osadní 669, 35735 Chodov |
předseda výboru | Milan Nedvídek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2005 do 14.12.2010 |
Adresa | Osadní 668, 35735 Chodov |
člen výboru | Jan Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2005 do 14.12.2010 |
Adresa | Osadní 670, 35735 Chodov |
IČO: | 71248609 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 668, 669 a 670, ul. Osadní, Chodov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 4. 2004 |
Sídlo: | Osadní 668, Chodov 35735 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |