Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice (28801920) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 32, 54466 Hajnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2010 Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5082 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28801920 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.8.2010 |
Zapsána dne: | 18.8.2010 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.8.2010 - 22.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 32, Hajnice 54466, Česká republika | 14.11.2016 |
---|
Předseda výboru | Josef Teplý |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2022 |
Adresa | 32, 54466 Hajnice |
člen výboru | Luboš Fridrich |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2022 |
Adresa | 33, 54466 Hajnice |
člen výboru | Luboš Fridrich |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 12.2.2022 |
Adresa | 33, 54466 Hajnice |
předseda výboru | Jaromír Hrneček |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 12.2.2022 |
Adresa | 32, 54466 Hajnice |
člen výboru | Jaroslav Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 22.2.2021 |
Adresa | 33, 54466 Hajnice |
člen výboru | Jaroslav Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 14.11.2016 |
Adresa | 33, 54466 Hajnice |
člen výboru | Luboš Fridrich |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 14.11.2016 |
Adresa | 33, 54466 Hajnice |
předseda výboru | Jaromír Hrneček |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2010 do 14.11.2016 |
Adresa | 32, 54466 Hajnice |
IČO: | 28801920 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Hajnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 8. 2010 |
Sídlo: | 32, Hajnice 54466 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |