Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov (28706285) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Litvínov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2009 Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4747 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28706285 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.8.2009 |
Zapsána dne: | 3.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Horská č.p. 300, Litvínov 43601, Česká republika | 3.8.2009 |
---|
Předseda výboru | Miroslava Minaříková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 |
Adresa | K Loučkám 1335, 43601 Litvínov |
Místopředseda výboru | Martin Vopat |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 |
Adresa | Horská 300, 43603 Litvínov |
Člen výboru | Jiřina Michálková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 |
Adresa | Hamerská 209, 43542 Litvínov |
Místopředseda výboru | Miroslava Minaříková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2017 do 26.1.2021 |
Adresa | K Loučkám 1335, 43601 Litvínov |
Člen výboru | Jiřina Michálková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2017 do 26.1.2021 |
Adresa | Hamerská 209, 43542 Litvínov |
Předseda výboru | Martin Vopat |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2017 do 26.1.2021 |
Adresa | Horská 300, 43603 Litvínov |
Člen výboru | Libuše Giessmannová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2012 do 30.1.2017 |
Adresa | Horská 300, 43603 Litvínov |
Místopředseda výboru | Miroslav Hlásek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2012 do 30.1.2017 |
Adresa | Podkrušnohorská 235, 43603 Litvínov |
Předseda výboru | Martin Vopat |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2012 do 30.1.2017 |
Adresa | Horská 300, 43603 Litvínov |
Pověřený vlastník | Michal Voloch |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2009 do 20.11.2012 |
Adresa | Horská 300, 43601 Litvínov |
IČO: | 28706285 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 300, ulice Horská, Litvínov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Litvínov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 8. 2009 |
Sídlo: | , Litvínov |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |