Společenství vlastníků jednotek č.p. 29 ve Vrchlabí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek č.p. 29 ve Vrchlabí (02058278) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tichá ulička 29, 54302 Vrchlabí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2013 Společenství vlastníků jednotek č.p. 29 ve Vrchlabí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek č.p. 29 ve Vrchlabí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek č.p. 29 ve Vrchlabí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 9. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6055 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02058278 | |
Jméno: | Společenství čp. 29 ve Vrchlabí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.9.2013 |
Zapsána dne: | 3.9.2013 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.9.2013 - 5.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tichá ulička 29, Vrchlabí 54302, Česká republika | 3.9.2013 |
---|
člen výboru | Božena Auersvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2017 |
Adresa | Tichá ulička 29, 54302 Vrchlabí |
člen výboru | Zdeněk Malich |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2017 |
Adresa | Dělnická 1032, 54301 Vrchlabí |
člen výboru | Eva Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2017 |
Adresa | Tichá ulička 29, 54302 Vrchlabí |
místopředseda výboru | Eva Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 5.4.2017 |
Adresa | Tichá ulička 29, 54302 Vrchlabí |
člen výboru | Božena Auersvaldová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 5.4.2017 |
Adresa | Tichá ulička 29, 54302 Vrchlabí |
předseda výboru | Ing. Oldřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.4.2017 |
Adresa | 159, 54352 Strážné |
předseda výboru | Ing. Oldřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 23.7.2014 |
Adresa | 72, 54351 Špindlerův Mlýn |
IČO: | 02058278 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 29 ve Vrchlabí |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Vrchlabí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 9. 2013 |
Sídlo: | Tichá ulička 29, Vrchlabí 54302 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |