Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín (26794942) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2526 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26794942 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.2.2003 |
Zapsána dne: | 11.2.2003 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 19.9.2014 - 22.3.2017 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 11.2.2003 - 13.6.2013 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 11.2.2003 - 22.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Žamboškou 1036, Vsetín 75501, Česká republika | 13.6.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Žamboškou č.p. 1036, Vsetín 75501, Česká republika | 11.2.2003 - 13.6.2013 |
místopředseda výboru | Ing. Zdeněk Šiška |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2022 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
člen výboru | Petr Prikryl |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2022 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Ing. Marcel Sívek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2022 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Ing. Zdeněk Šiška |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 25.10.2022 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
člen výboru | Petr Prikryl |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 25.10.2022 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Ing. Marcel Sívek |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 25.10.2022 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Naděžda Jelenová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Milena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
člen výboru | Alex Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
člen výboru | Helena Kerlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2013 do 19.9.2014 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Jarmila Vojáková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2013 do 19.9.2014 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Ivana Blahová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2013 do 19.9.2014 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Ivana Blahová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 13.6.2013 |
Adresa | Pod Žamboškou čp. 1036, Vsetín |
místopředseda výboru | Jarmila Vojáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2010 do 13.6.2013 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, Vsetín |
člen výboru | Helena Kerlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2010 do 13.6.2013 |
Adresa | Pod Žamboškou 1036, Vsetín |
člen výboru | Lenka Slováková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 1.6.2010 |
Adresa | Pod Žamboškou čp. 1036, Vsetín |
místopředseda výboru | Eva Herdová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 1.6.2010 |
Adresa | Pod Žamboškou čp. 1036, Vsetín |
IČO: | 26794942 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek č.p. 1036 Pod Žamboškou, Vsetín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 2. 2003 |
Sídlo: | Pod Žamboškou 1036, Vsetín 75501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |