Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově (06031391) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Č. Drahlovského 470/10, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 2017 Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12593 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06031391 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.4.2017 |
Zapsána dne: | 20.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Č. Drahlovského 470/10, Přerov 75002, Česká republika | 20.4.2017 |
---|
předseda výboru | Irena Ertlová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2022 |
Adresa | Č. Drahlovského 470/10, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Marcel Herman |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2022 |
Adresa | Č. Drahlovského 470/10, 75002 Přerov |
člen výboru | Barbora Budíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2022 |
Adresa | Husova 667/19, 75002 Přerov |
člen výboru | Ing. Aleš Vymazal |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 do 24.11.2022 |
Adresa | 421, 75104 Rokytnice |
místopředseda výboru | Petra Hermanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 do 24.11.2022 |
Adresa | Č. Drahlovského 470/10, 75002 Přerov |
předseda výboru | Irena Ertlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 do 24.11.2022 |
Adresa | Č. Drahlovského 470/10, 75002 Přerov |
IČO: | 06031391 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Č. Drahlovského 470/10 v Přerově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 10. 2004 |
Sídlo: | Č. Drahlovského 470/10, Přerov 75002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |