Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 (25443593) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 697, 44101 Podbořany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 126 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25443593 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.3.2002 |
Zapsána dne: | 15.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 15.3.2002 - 11.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 697, Podbořany 44101, Česká republika | 11.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 697, Podbořany 44101, Česká republika | 15.3.2002 - 11.11.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Miroslav Šturma |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Předseda společenství vlastníků | Miroslav Šturma |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2017 do 6.4.2024 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Člen výboru | Dagmar Sachsová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 26.8.2017 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Místopředseda výboru | Arpád Rostáš |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 26.8.2017 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Předseda výboru | Miroslav Šturma |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 26.8.2017 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Předseda výboru | Miroslav Šturma |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 30.10.2015 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Místopředseda výboru | Arpád Rostáš |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 30.10.2015 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
Člen výboru | Dagmar Sachsová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2002 do 30.10.2015 |
Adresa | Komenského 697, 44101 Podbořany |
IČO: | 25443593 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Komenského čp. 697 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Podbořany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 3. 2002 |
Sídlo: | Komenského 697, Podbořany 44101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |