Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 (25443348) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25443348 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.3.2002 |
Zapsána dne: | 16.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 16.3.2002 - 7.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Blatno čp. 17, PSČ 439 84 , Česká republika | 16.3.2002 |
---|
Předseda výboru | Eva Kolibačová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Člen výboru | Tereza Vopatová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Místopředseda výboru | Klára Cibulská |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | 96, 43984 Blatno |
Místopředseda výboru | Klára Cibulská |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2024 do 26.6.2024 |
Adresa | 134, 43984 Blatno |
Místopředseda výboru | Klára Štaifová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 do 19.6.2024 |
Adresa | 134, 43984 Blatno |
Místopředseda výboru | Klára Štaifová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 do 20.1.2023 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Místopředseda výboru | Jaroslava Vopatová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2016 do 6.8.2022 |
Adresa | 158, 43984 Blatno |
Člen výboru | Ivana Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2016 do 6.8.2022 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Předseda výboru | Eva Kolibačová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2016 do 6.8.2022 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Předseda výboru | Eva Kolibačová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2011 do 7.2.2016 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Místopředseda výboru | Jaroslava Vopatová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2011 do 7.2.2016 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Člen výboru | Ivana Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2011 do 7.2.2016 |
Adresa | 17, 43984 Blatno |
Předseda výboru | Eva Kolibačová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2005 do 5.8.2011 |
Adresa | , Blatno |
Místopředseda výboru | Jana Jungmanová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2005 do 5.8.2011 |
Adresa | , Blatno |
Člen výboru | Jaroslava Vopatová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2005 do 5.8.2011 |
Adresa | , Blatno |
Předseda výboru | Eva Kolibačová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2002 do 21.4.2005 |
Adresa | , Blatno 17 |
Místopředseda výboru | Jana Jungmanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2002 do 21.4.2005 |
Adresa | , Blatno 17 |
Člen výboru | Jaroslava Vopatová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2002 do 21.4.2005 |
Adresa | , Blatno 17 |
IČO: | 25443348 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytů BLATNO č.p.17 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Blatno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 3. 2002 |
Sídlo: | 17, Blatno 43984 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |