Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 (26917203) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2004 Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4040 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26917203 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.2.2004 |
Zapsána dne: | 12.2.2004 | |
Den vzniku společenství: 31.5.2001 | 12.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gagarinova 2552/29, Znojmo 66902, Česká republika | 12.2.2004 |
---|
předseda výboru | Jana Vocílková |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2024 |
Adresa | 133, 67101 Citonice |
místopředseda výboru | Michaela Fialová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
člen výboru | Miloš Válka |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
místopředseda | Vlastimil Maděryč |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2021 do 9.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
člen | Miloš Válka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2021 do 9.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
předseda | Ing.Ph.D. Věra Marie Hegrová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2023 do 9.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
předseda | Ing.Ph.D. Věra Plhoňová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 10.1.2023 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
místopředseda | Alena Vocílková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 11.2.2021 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
člen | Jana Vocílková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 11.2.2021 |
Adresa | 133, 67101 Citonice |
předseda | Ing. Ph.D. Věra Plhoňová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.6.2014 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
místopředseda | Vlastimil Maděryč |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.6.2014 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
člen | Jana Vocílková |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 5.6.2014 |
Adresa | 133, 67101 Citonice |
předseda | Alena Vocílková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
místopředseda | Vlastimil Maděryč |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 2552/29, 66902 Znojmo |
člen | Petr Kantor |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2004 do 12.5.2010 |
Adresa | 96, 67162 Oleksovice |
IČO: | 26917203 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Znojmo, Gagarinova 2552/29 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 2. 2004 |
Sídlo: | Gagarinova 2552/29, Znojmo 66902 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |