Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 (26904004) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sadová 522, 67521 Okříšky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2003 Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3859 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26904004 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.9.2003 |
Zapsána dne: | 10.9.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.04.2003 | 10.9.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sadová 522, Okříšky 67521, Česká republika | 10.9.2003 |
---|
předseda společenství | Michal Krčál |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2023 |
Adresa | U stadionu 459, 67521 Okříšky |
předseda společenství | František Ramach |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2018 do 2.6.2023 |
Adresa | Sadová 522, 67521 Okříšky |
pověřený vlastník | Zdeněk Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2013 do 10.7.2018 |
Adresa | Sadová 522, 67521 Okříšky |
pověřený vlastník | Zdeněk Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2008 do 11.7.2013 |
Adresa | Sadová 522, Okříšky |
pověřený vlastník | Zdeněk Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2003 do 3.7.2008 |
Adresa | Sadová 522, Okříšky |
IČO: | 26904004 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Okříšky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 9. 2003 |
Sídlo: | Sadová 522, Okříšky 67521 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |