Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 (26310929) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 27, 67522 Horní Újezd. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2517 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26310929 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.2.2003 |
Zapsána dne: | 5.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 5.2.2003 - 20.2.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 27, Horní Újezd 67522, Česká republika | 13.2.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 27, Stařeč 67522, Česká republika | 5.2.2003 - 13.2.2014 |
člen výboru | Miroslav Vorlíček |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2021 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
předseda výboru | Vojtěch Kvapil |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2021 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
člen výboru | Miroslav Vorlíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 22.5.2021 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
předseda výboru | Vojtěch Kvapil |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 22.5.2021 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
předseda | Alois Kuba |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 3.6.2016 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
člen | Jan Tvrdý |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 3.6.2016 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
člen | Jiřina Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2014 do 3.6.2016 |
Adresa | 27, 67522 Horní Újezd |
člen | Jiřina Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2009 do 13.2.2014 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
předseda | Alois Kuba |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2009 do 13.2.2014 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
člen | Jan Tvrdý |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2009 do 13.2.2014 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
člen | Alois Kuba |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 21.3.2009 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
člen | Jan Tvrdý |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 21.3.2009 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
předseda | František Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 21.3.2009 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
člen | Alois Kuba |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 8.3.2008 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
předseda | František Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2006 do 8.3.2008 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
člen | Jan Tvrdý |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2006 do 8.3.2008 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
člen | František Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 20.2.2006 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
předseda | Karel Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2003 do 20.2.2006 |
Adresa | 27, Horní Újezd |
IČO: | 26310929 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Horní Újezd 27 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Horní Újezd |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 2. 2003 |
Sídlo: | 27, Horní Újezd 67522 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |