Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 (29249767) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 139, 67552 Dolní Vilémovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 2010 Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8300 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29249767 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.11.2010 |
Zapsána dne: | 20.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 139, Dolní Vilémovice 67552, Česká republika | 17.12.2015 |
---|
předseda společenství | Michaela Zvěřinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2020 |
Adresa | 139, 67552 Dolní Vilémovice |
předseda | Michaela Zvěřinová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 do 26.11.2020 |
Adresa | 139, 67552 Dolní Vilémovice |
předseda | Michaela Zvěřinová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 21.9.2016 |
Adresa | 139, 67552 Dolní Vilémovice |
předseda | Michaela Zvěřinová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 21.9.2016 |
Adresa | 139, 67552 Dolní Vilémovice |
pověřený vlastník | Alena Buriánová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2010 do 16.12.2015 |
Adresa | 139, 67552 Dolní Vilémovice |
IČO: | 29249767 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu D. Vilémovice 139 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Dolní Vilémovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 11. 2010 |
Sídlo: | 139, Dolní Vilémovice 67552 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |