Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého (26903121) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palackého 573, 67531 Jemnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3876 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26903121 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.8.2003 |
Zapsána dne: | 27.8.2003 | |
Den vzniku společenství: 12.12.2002 | 27.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 573, Jemnice 67531, Česká republika | 14.2.2023 |
---|
předseda výboru | Milan Ganzwohl |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | Palackého 573, 67531 Jemnice |
člen výboru | Jitka Kuníková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | Palackého 573, 67531 Jemnice |
člen výboru | Lenka Řídká |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | Palackého 573, 67531 Jemnice |
člen | Marta Fríbová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 14.2.2023 |
Adresa | Palackého 573, Jemnice |
předseda | Jitka Kuníková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2022 do 14.2.2023 |
Adresa | Palackého 573, 67531 Jemnice |
člen | Lenka Řídká |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 14.2.2023 |
Adresa | Palackého 573, 67531 Jemnice |
člen | Lenka Řídká |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 6.1.2023 |
Adresa | Palackého 573, Jemnice |
předseda | Jitka Kuníková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2007 do 30.12.2022 |
Adresa | Palackého 573, 67531 Jemnice |
předseda | Jiří Bouda |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 11.6.2007 |
Adresa | Palackého 573, Jemnice |
IČO: | 26903121 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 573 v Jemnici , ulice Palackého |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Jemnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 8. 2003 |
Sídlo: | Palackého 573, Jemnice 67531 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |