Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 (27775623) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dolní 1549/13, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 2006 Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5180 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27775623 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.8.2006 |
Zapsána dne: | 29.8.2006 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 29.8.2006 - 18.4.2017 | |
Den vzniku společenství: 2.2.2006 | 29.8.2006 - 5.7.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dolní 1549/13, Bruntál 79201, Česká republika | 3.10.2016 |
---|
člen výboru | David Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2022 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | ing. Daniel Hrkal |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2022 |
Adresa | Zelnice II. 1798, 68401 Slavkov u Brna |
člen výboru | Jaroslava Lukášová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ján Baránek |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Lenka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ing. Daniel Hrkal |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 do 14.12.2022 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
člen výboru | David Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 do 10.9.2022 |
Adresa | 1, 79201 Mezina |
člen výboru | Martin Rozprým |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ing. Daniel Hrkal |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ján Baránek |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
člen výboru | Zdeňka Daníšková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Lenka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2017 do 5.7.2022 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Martin Rozprým |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2016 do 18.4.2017 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ivan Okřina |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 18.4.2017 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Lenka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 18.4.2017 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ivan Okřina |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 3.10.2016 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Lenka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 3.10.2016 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Ivan Okřina |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 3.10.2016 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Lenka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 3.10.2016 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Martin Rozprým |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 25.3.2016 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Lenka Langová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 19.12.2008 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Jana Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 19.12.2008 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Miroslav Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 19.12.2008 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Ing. Daniel Hrkal |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2008 do 19.12.2008 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Vlastislav Prchlík |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 8.3.2008 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
místopředseda výboru | Ing. Daniel Hrkal |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 8.3.2008 |
Adresa | Dolní 1550/15, 79201 Bruntál |
člen výboru | Lumír Flajzar |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 8.3.2008 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
člen výboru | Miroslav Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2006 do 8.3.2008 |
Adresa | Dolní 1549/13, 79201 Bruntál |
IČO: | 27775623 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Bruntál, Dolní 1549-1550 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 8. 2006 |
Sídlo: | Dolní 1549/13, Bruntál 79201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |