Společenství vlastníků jednotek Bruntál 845/846 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Bruntál 845/846 (25882791) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čs. armády 845/10, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2001 Společenství vlastníků jednotek Bruntál 845/846 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Bruntál 845/846 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Bruntál 845/846 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 574 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25882791 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Bruntál 845/846 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.7.2001 |
Zapsána dne: | 10.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 845/10, Bruntál 79201, Česká republika | 18.9.2017 |
---|---|---|
Adresa: | ČSA 10-12, Bruntál 79201, Česká republika | 10.7.2001 - 18.9.2017 |
člen výboru | Marie Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2017 |
Adresa | Čs. armády 846/12, 79201 Bruntál |
člen výboru | Martina Paukovičová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2017 |
Adresa | Čs. armády 846/12, 79201 Bruntál |
člen výboru | Josefa Trněná |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2017 |
Adresa | Čs. armády 845/10, 79201 Bruntál |
člen výboru | Marie Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2017 |
Adresa | Čs. armády 846/12, 79201 Bruntál |
předseda výboru | Eva Holčapková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2017 |
Adresa | nám. Míru 33/30, 79201 Bruntál |
člen výboru | Marie Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2017 do 11.10.2017 |
Adresa | Čs. armády 846/12, 79201 Bruntál |
člen výboru | Martina Paukovičová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2017 do 11.10.2017 |
Adresa | Čs. armády 846/12, 79201 Bruntál |
člen | Marie Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 18.9.2017 |
Adresa | ČSA 12, 79201 Bruntál |
člen | Vladimír Trněný |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 18.9.2017 |
Adresa | ČSA 10, 79201 Bruntál |
člen | Martina Paukovičová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 18.9.2017 |
Adresa | ČSA 12, 79201 Bruntál |
předseda | Mojmír Šerý |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 18.9.2017 |
Adresa | ČSA 10, 79201 Bruntál |
IČO: | 25882791 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Bruntál 845/846 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 7. 2001 |
Sídlo: | Čs. armády 845/10, Bruntál 79201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |