Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech (25492357) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Březinova 2408, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2004 Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 8. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3032 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25492357 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.8.2004 |
Zapsána dne: | 3.8.2004 | |
Den vzniku společenství 1.4.2004 | 3.8.2004 - 15.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březinova 2408, Louny 44001, Česká republika | 15.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Březinova 2408, Louny 44001, Česká republika | 3.8.2004 - 15.11.2016 |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2024 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Místopředseda výboru | Jitka Strožová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2024 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Člen výboru | Dana Salavcová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2024 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 9.2.2024 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Místopředseda výboru | Jitka Strožová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2019 do 9.2.2024 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Člen výboru | Dana Salavcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 do 9.2.2024 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Člen výboru | Dana Salavcová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 17.9.2021 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Místopředseda výboru | Jitka Strožová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 7.6.2019 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 4.4.2018 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2009 do 13.1.2016 |
Adresa | 2409, 44001 Louny |
Místopředseda výboru | Jitka Zouharová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2004 do 13.1.2016 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Člen výboru | Eva Pastrňáková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2004 do 13.1.2016 |
Adresa | Březinova 2408, 44001 Louny |
Předseda výboru | Jiří Pastýřík |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2008 do 13.3.2009 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
Předseda výboru | Jiří Pastýřík |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2004 do 17.9.2008 |
Adresa | Březinova 2409, 44001 Louny |
IČO: | 25492357 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Březinova 2408, 2409 v Lounech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 8. 2004 |
Sídlo: | Březinova 2408, Louny 44001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |