Společenství vlastníků jednotek Brandlova 125, 127, 129, Hodonín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Brandlova 125, 127, 129, Hodonín (29225825) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Brandlova 3393/129, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2010 Společenství vlastníků jednotek Brandlova 125, 127, 129, Hodonín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Brandlova 125, 127, 129, Hodonín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Brandlova 125, 127, 129, Hodonín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7981 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29225825 | |
Jméno: | Společenství pro dům Brandlova 125,127,129, Hodonín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.7.2010 |
Zapsána dne: | 2.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brandlova 3393/129, Hodonín 69501, Česká republika | 2.7.2010 |
---|
předseda výboru společenství | Rostislav Blata |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2020 do 21.7.2022 |
Adresa | Brandlova 3393/129, 69501 Hodonín |
místopředseda výboru společenství | Josef Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2020 do 21.7.2022 |
Adresa | Brandlova 3391/125, 69501 Hodonín |
člen výboru společenství | Mykola Naumych |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2020 do 21.7.2022 |
Adresa | Brandlova 3392/127, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Rostislav Blata |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 12.11.2020 |
Adresa | Brandlova 3393/129, 69501 Hodonín |
místopředseda výboru | Pavel Ďuriš |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 12.11.2020 |
Adresa | Brandlova 3392/127, 69501 Hodonín |
člen výboru | Josef Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2015 do 12.11.2020 |
Adresa | Brandlova 3391/125, 69501 Hodonín |
předseda výboru | Rostislav Blata |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | Brandlova 3393/129, 69501 Hodonín |
místopředseda výboru | Pavel Ďuriš |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | Brandlova 3392/127, 69501 Hodonín |
člen výboru | Josef Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 13.4.2015 |
Adresa | Brandlova 3391/125, 69501 Hodonín |
IČO: | 29225825 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Brandlova 125, 127, 129, Hodonín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 7. 2010 |
Sídlo: | Brandlova 3393/129, Hodonín 69501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |