Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 1758 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 1758 (28479050) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Biskupcova 1758/70, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2008 Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 1758 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 1758 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 1758 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 11. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9500 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28479050 | |
Jméno: | Společenství pro dům Biskupcova 1758 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.11.2008 |
Zapsána dne: | 15.11.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Biskupcova 1758/70, Praha 3 13000, Česká republika | 15.11.2008 |
---|
předseda výboru | Ladislav Seňko |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2020 |
Adresa | Biskupcova 1758/70, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Vladimíra Truefittová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2020 |
Adresa | Biskupcova 1758/70, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Ondřej Gbelec |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2020 |
Adresa | 482, 68731 Šumice |
místopředseda výboru | Jaroslav Vencl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 14.4.2020 |
Adresa | Kaprova 52/6, 11000 Praha |
člen výboru | Mgr. Vladimíra Truefittová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 14.4.2020 |
Adresa | Biskupcova 1758/70, 13000 Praha |
předseda výboru | Ladislav Seňko |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 14.4.2020 |
Adresa | Biskupcova 1758/70, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Jaroslav Vencl |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2008 do 13.10.2016 |
Adresa | Dušní 927/3, 11000 Praha 1 |
místopředseda výboru | Jaroslav Vencl |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2008 do 13.10.2016 |
Adresa | Dušní 927/3, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Mgr. Vladimíra Truefittová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2008 do 19.8.2016 |
Adresa | Biskupcova 1758/70, 13000 Praha 3 |
předseda výboru | Ladislav Seňko |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2008 do 19.8.2016 |
Adresa | Biskupcova 1758, 13000 Praha 3 |
IČO: | 28479050 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Biskupcova 1758 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 11. 2008 |
Sídlo: | Biskupcova 1758/70, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |