Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary (71008853) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bezručova 1374/31, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 19. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2598 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71008853 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.8.2003 |
Zapsána dne: | 19.8.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění - výbor společenství vlastníků | 12.7.2017 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 19.8.2003 - 12.7.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 19.8.2003 - 12.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 12.7.2017 |
---|
Člen výboru | Radomíra Jenková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 |
Adresa | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary |
Člen výboru | Ing. Jarmila Klírová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 |
Adresa | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary |
Předseda výboru | RNDr. Miroslav Wimmer |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Bezručova 1374/31, 36001 Karlovy Vary |
Místopředseda výboru | Radomíra Jenková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 |
Adresa | Bezručova 1374/31, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | RNDr. Miroslav Wimmer |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 |
Adresa | Bezručova 1374/31, 36001 Karlovy Vary |
Předseda výboru | Ing. Jarmila Korbelářová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 |
Adresa | Bezručova 1374/31, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Ing. Jarmila Klírová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 12.7.2017 |
Adresa | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary |
Člen výboru | Radomíra Jenková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 12.7.2017 |
Adresa | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary |
Předseda výboru | RNDr. Miroslav Wimmer |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 12.7.2017 |
Adresa | Bezručova 1374/31, 36001 Karlovy Vary |
Předseda výboru | RNDr. Miroslav Wimmer |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 11.11.2015 |
Adresa | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary |
IČO: | 71008853 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Bezručova 31, Karlovy Vary |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Bezručova 1374/31, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |