Společenství vlastníků jednotek Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město (27362833) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bezručova 1148/8, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 2005 Společenství vlastníků jednotek Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5971 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27362833 | |
Jméno: | Společenství pro dům Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.8.2005 |
Zapsána dne: | 10.8.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bezručova 1148/8, Beroun 26601, Česká republika | 21.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Bezručova 1148, Beroun - Město 26601, Česká republika | 10.8.2005 - 21.1.2020 |
ČLEN VÝBORU | Věra Hospodářská |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2022 |
Adresa | 11, 26751 Zdice |
PŘEDSEDA VÝBORU | Martin Grau |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | Bezručova 1148/8, 26601 Beroun |
ČLEN VÝBORU | Jiří Jelšina |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | Bezručova 1149/6, 26601 Beroun |
ČLEN VÝBORU | Věra Dulíčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2022 do 18.9.2022 |
Adresa | 11, 26751 Zdice |
ČLEN VÝBORU | Věra Dulíčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 do 16.3.2022 |
Adresa | Bezručova 1148/8, 26601 Beroun |
předseda výboru | Věra Dulíčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2020 do 18.9.2020 |
Adresa | Bezručova 1148/8, 26601 Beroun |
člen výboru | Ludmila Patloková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2020 do 18.9.2020 |
Adresa | Bezručova 1149/6, 26601 Beroun |
člen výboru | Martin Grau |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2020 do 18.9.2020 |
Adresa | Bezručova 1148/8, 26601 Beroun |
předseda výboru | Věra Dulíčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 21.1.2020 |
Adresa | Bezručova 1148, 26601 Beroun-město |
místopředseda výboru | Jana Škubová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 21.1.2020 |
Adresa | Bezručova 1149, 26601 Beroun - Město |
člen výboru | Ludmila Patloková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 21.1.2020 |
Adresa | Bezručova 1149, 26601 Beroun - Město |
člen výboru | Martin Grau |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 21.1.2020 |
Adresa | Bezručova 1148, 26601 Beroun-město |
předseda výboru | Ing. Miloslav Klečka |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 26.2.2010 |
Adresa | Bezručova 1148, 26601 Beroun - Město |
místopředseda výboru | Ludmila Patloková |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 26.2.2010 |
Adresa | Bezručova 1149, 26601 Beroun - Město |
člen výboru | Jana Škubová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 26.2.2010 |
Adresa | Bezručova 1149, 26601 Beroun - Město |
člen výboru | Kateřina Fojtů |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 26.2.2010 |
Adresa | Bezručova 1148, 26601 Beroun - Město |
IČO: | 27362833 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Bezručova 1148 - 1149, Beroun - Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 8. 2005 |
Sídlo: | Bezručova 1148/8, Beroun 26601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |