Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun (09055789) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Duslova 2003, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 2020 Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 4. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 19840 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09055789 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.4.2020 |
Zapsána dne: | 7.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Duslova 2003, Beroun 26601, Česká republika | 10.7.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Boudníkova 2506/1, Praha 18000, Česká republika | 7.4.2020 - 10.7.2021 |
místopředseda výboru | Petra Kopfsteinová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2021 |
Adresa | Duslova 2003, 26601 Beroun |
člen výboru | Bc. Robin Szczotka |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2021 |
Adresa | Duslova 2003, 26601 Beroun |
předseda výboru SVJ | Ing. Michal Bejček |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2024 |
Adresa | Duslova 2003, 26601 Beroun |
předseda výboru | Ing. Nicol Bejček Panská |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2021 do 26.3.2024 |
Adresa | Duslova 2003, 26601 Beroun |
místopředseda výboru | Marta Guthová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2020 do 10.7.2021 |
Adresa | U obecního dvora 794/4, 11000 Praha |
člen výboru | Václav Hlavička |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2020 do 10.7.2021 |
Adresa | Zemědělská 1575/8, 16000 Praha |
IČO: | 09055789 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Beroun-Město čp. 2003, Beroun |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 4. 2020 |
Sídlo: | Duslova 2003, Beroun 26601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |