Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech (04718780) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bavlnářská 554, 51301 Semily. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 2016 Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 1. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6593 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04718780 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.1.2016 |
Zapsána dne: | 15.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bavlnářská 554, Semily 51301, Česká republika | 15.1.2016 |
---|
Předseda výboru | Michaela Kobrová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Bavlnářská 554, 51301 Semily |
Místopředseda výboru | Petra Landovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Na Větrově 1208, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen výboru | Martina Holanová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Brodská 401, 51301 Semily |
místopředseda výboru | Martina Holanová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 18.1.2023 |
Adresa | Brodská 401, 51301 Semily |
člen výboru | Eva Hubařová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 18.1.2023 |
Adresa | 263, 51206 Benešov u Semil |
Předseda výboru | Michaela Kobrová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2017 do 18.1.2023 |
Adresa | Bavlnářská 554, 51301 Semily |
Člen výboru | Martina Holanová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 do 9.9.2020 |
Adresa | Brodská 401, 51301 Semily |
Místopředseda výboru | Naděžda Trakalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 9.9.2020 |
Adresa | 99, 51101 Hrubá Skála |
Místopředseda výboru | Naděžda Trakalová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2017 do 22.5.2020 |
Adresa | Bavlnářská 554, 51301 Semily |
Člen výboru | Pavel Langhamer |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2017 do 8.1.2019 |
Adresa | Bavlnářská 537, 51301 Semily |
Místopředseda výboru | Jaroslav Marx |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | 121, 46822 Malá Skála |
Člen výboru | Petra Kalábová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | 252, 46822 Malá Skála |
předseda výboru | Ing. Daniel Kaláb |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | 252, 46822 Malá Skála |
Člen výboru | Petra Kalábová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | 252, 46822 Malá Skála |
Místopředseda výboru | Jaroslav Marx |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | 121, 46822 Malá Skála |
předseda výboru | Ing. Daniel Kaláb |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 14.12.2017 |
Adresa | 252, 46822 Malá Skála |
IČO: | 04718780 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Bavlnářská 554 v Semilech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Semily |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 1. 2016 |
Sídlo: | Bavlnářská 554, Semily 51301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |