Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 (29415624) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Amforová 1901/12, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2013 Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 2. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14370 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29415624 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2013 |
Zapsána dne: | 28.2.2013 | |
den vzniku společenství: 1.8.2012 | 28.2.2013 - 2.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Amforová 1901/12, Praha 15500, Česká republika | 28.2.2013 |
---|
Předseda výboru | Ing. Václav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1906/2, 15500 Praha |
Místopředseda výboru | Lenka Součková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1903/8, 15500 Praha |
Člen výboru | Ing. Petra Machková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1900/14, 15500 Praha |
Člen výboru | Ludmila Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1900/14, 15500 Praha |
Člen výboru | Jana Bojo |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Amforová 1904/6, 15500 Praha |
Člen výboru | Vladimír Cvajniga |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 do 21.2.2024 |
Adresa | Amforová 1900/14, 15500 Praha |
Člen výboru | Vladimír Cvajniga |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1900/14, 15500 Praha |
Člen výboru | Ing. Petra Machková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1900/14, 15500 Praha |
Místopředseda výboru | Lenka Součková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1903/8, 15500 Praha |
Člen výboru | Ludmila Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1900/14, 15500 Praha |
Předseda výboru | Ing. Václav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.4.2022 |
Adresa | Amforová 1906/2, 15500 Praha |
IČO: | 29415624 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Amforová 1900-1906 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 2. 2013 |
Sídlo: | Amforová 1901/12, Praha 15500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |