Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 (26874504) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2005 Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4730 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26874504 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.11.2005 |
Zapsána dne: | 9.11.2005 | |
Den vzniku společenství: 26. června 2005 | 9.11.2005 - 20.3.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 9.11.2005 - 18.12.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ahepjukova 2795/6, Ostrava 70200, Česká republika | 3.3.2015 |
---|
předseda výboru | Petr Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Ivana Lifartová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | David Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Michal Holoušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2015 do 18.12.2018 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Linda Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2012 do 20.3.2015 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
místopředseda výboru | Michal Holoušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2012 do 20.3.2015 |
Adresa | 119, Vítkov |
předseda výboru | Petr Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2012 do 20.3.2015 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Mgr. Hana Želazková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2011 do 18.9.2012 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Marie Biroščáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2012 do 18.9.2012 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
člen výboru | Marie Biroščáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2007 do 4.4.2012 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
předseda výboru | Olga Šebestíková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2007 do 4.4.2012 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
člen výboru | Mgr. Hana Želazková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2007 do 2.11.2011 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
místopředseda výboru | Aleš Nekvapil |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2007 do 2.11.2011 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
člen výboru | Ilona Plunderová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2005 do 2.7.2007 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Petra Blokešová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2006 do 2.7.2007 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
předseda výboru | Lenka Durčáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2006 do 2.7.2007 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, Ostrava |
místopředseda výboru | Lenka Durčáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2005 do 9.11.2006 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Marie Biroščáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2005 do 9.11.2006 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
člen výboru | Petra Blokešová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2006 do 9.11.2006 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
IČO: | 26874504 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Ahepjukova 6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 11. 2005 |
Sídlo: | Ahepjukova 2795/6, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |