Společenství vlastníků jednotek 991 Vlašim má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek 991 Vlašim (01532308) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Severní 991, 25801 Vlašim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 2013 Společenství vlastníků jednotek 991 Vlašim má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek 991 Vlašim nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek 991 Vlašim na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 4. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14528 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01532308 | |
Jméno: | Společenství pro dům 991 Vlašim | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.4.2013 |
Zapsána dne: | 16.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Severní 991, Vlašim 25801, Česká republika | 16.4.2013 |
---|
člen výboru | Hana Vavriková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 |
Adresa | Hlavní 38, 25082 Tuklaty |
člen výboru | Hana Vavriková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
místopředseda výboru | Alois Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
předseda výboru | Jana Bédiová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
místopředseda výboru | Alois Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
člen výboru | Miloslava Smahová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
předseda výboru | Jana Bédiová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2016 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
místopředseda výboru | Alois Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 28.12.2016 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
předseda výboru | Jana Bédiová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 28.12.2016 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
člen výboru | Hana Vavriková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 28.12.2016 |
Adresa | Hlavní 38, 25082 Tuklaty |
člen výboru | Hana Vavriková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 30.6.2016 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
místopředseda výboru | Alois Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 26.11.2015 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
člen výboru | Hana Vavriková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 26.11.2015 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
předseda výboru | Jana Bédiová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2013 do 26.11.2015 |
Adresa | Severní 991, 25801 Vlašim |
IČO: | 01532308 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek 991 Vlašim |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Vlašim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 4. 2013 |
Sídlo: | Severní 991, Vlašim 25801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |