Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín (28565398) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 4. května 1780, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 2008 Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28565398 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.12.2008 |
Zapsána dne: | 2.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 4. května 1780, Vsetín 75501, Česká republika | 4.11.2016 |
---|
člen výboru | Helena Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Blanka Zapalačová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Stanislava Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Blanka Zapalačová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2008 do 4.11.2016 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
člen výboru | Helena Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2008 do 4.11.2016 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Stanislava Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2008 do 4.11.2016 |
Adresa | 4. května 1780, 75501 Vsetín |
IČO: | 28565398 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek 4. května 1780, Vsetín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 12. 2008 |
Sídlo: | 4. května 1780, Vsetín 75501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |