Společenství vlastníků jednotek "^Husova 50"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek "^Husova 50"^ (25459678) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 254/50, 46005 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 2003 Společenství vlastníků jednotek "^Husova 50"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek "^Husova 50"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek "^Husova 50"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25459678 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek "Husova 50" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.1.2003 |
Zapsána dne: | 25.1.2003 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 14.3.2014 - 11.10.2016 | |
Den vzniku 1.7.2000 | 25.1.2003 - 14.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 254/50, Liberec 46005, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 50/254, Liberec V 46001, Česká republika | 25.1.2003 - 11.10.2016 |
místopředseda výboru | doc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 |
Adresa | 215, 46001 Kryštofovo Údolí |
člen výboru | Dagmar Fibrichová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
předseda výboru | Bc. Ondřej Šouba |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
Předseda výboru | Bc. Ondřej Šouba |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
Místopředseda výboru | doc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 |
Adresa | 215, 46001 Kryštofovo Údolí |
Člen výboru | Dagmar Fibrichová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
místopředseda výboru | doc. RNDr. Miroslav Brzezina CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 16.11.2018 |
Adresa | 215, 46001 Kryštofovo Údolí |
člen výboru | Dagmar Fibrichová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 16.11.2018 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
předseda výboru | Bc. Ondřej Šouba |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 16.11.2018 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
předseda výboru | Bc. Ondřej Šouba |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | Slovenského národního povstání 353/11, 46005 Liberec |
člen výboru | Dagmar Fibrichová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 14.3.2014 |
Adresa | Husova 254/50, Liberec 5 |
místopředseda výboru | Ing. Michaela Čalounová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 14.3.2014 |
Adresa | Husova 254/50, Liberec 5 |
předseda výboru | Ing. Věra Mühldorfová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 14.3.2014 |
Adresa | Husova 254/50, Liberec 5 |
místopředseda výboru | Ing. Michaela Čalounová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 2.2.2012 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
člen výboru | Dagmar Fibrichová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 2.2.2012 |
Adresa | Husova 254/50, 46005 Liberec |
předseda výboru | Ivan Vidim |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2009 do 2.2.2012 |
Adresa | Husova 50/254, 46005 Liberec |
Předseda | Ing. Věra Mühldorfová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 10.2.2009 |
Adresa | Husova 50/254, Liberec V |
Místopředseda | Ivan Vidim |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 10.2.2009 |
Adresa | Husova 50/254, Liberec V |
Člen | Božena Veverková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 10.2.2009 |
Adresa | Husova 50/254, Liberec V |
IČO: | 25459678 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek "^Husova 50"^ |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 1. 2003 |
Sídlo: | Husova 254/50, Liberec 46005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |