Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou (06068821) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2017 Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6897 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06068821 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2017 |
Zapsána dne: | 3.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou 58401, Česká republika | 3.5.2017 |
---|
předseda výboru | Pavel Nulíček |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou |
člen výboru | Miroslav Časar |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou |
člen výboru | Zdeňka Kutílková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou |
člen výboru | Zdeňka Kutílková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 18.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou |
předseda výboru | Pavel Nulíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 18.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou |
člen výboru | Miroslav Časar |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 18.6.2022 |
Adresa | Jabloňová 856, 58401 Ledeč nad Sázavou |
IČO: | 06068821 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Ledeč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 2. 2004 |
Sídlo: | Jabloňová 856, Ledeč nad Sázavou 58401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |