Společenství vlastníků J. z Poděbrad 565, Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků J. z Poděbrad 565, Děčín (25445596) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 4. 2002 Společenství vlastníků J. z Poděbrad 565, Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků J. z Poděbrad 565, Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků J. z Poděbrad 565, Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 225 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25445596 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 565/23, v ulici J. z Poděbrad, v obci Děčín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.4.2002 |
Zapsána dne: | 12.4.2002 | |
Společenství vzniklo dne 19.4.2001. | 12.4.2002 - 6.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. z Poděbrad 565/23, Děčín VI 40502, Česká republika | 12.4.2002 |
---|
PŘEDSEDA | Jiří Navara |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
ČLEN | Martin Posejpal |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
ČLEN | Roman Milák |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Člen výboru | Martin Posejpal |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 6.1.2021 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Člen výboru | Roman Milák |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 6.1.2021 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Jiří Navara |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 6.1.2021 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Člen výboru | Roman Milák |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 6.1.2016 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Člen výboru | Růžena Posejpalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 6.1.2016 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Jiří Navara |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 6.1.2016 |
Adresa | J. z Poděbrad 565/23, 40502 Děčín |
Předseda | Jiří Navara |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 30.5.2013 |
Adresa | J. z Poděbrad 565, Děčín VI |
Člen | Miroslav Posejpal |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 30.5.2013 |
Adresa | J. z Poděbrad 565, Děčín VI |
Člen | Břetislav Mocek |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2002 do 30.5.2013 |
Adresa | J. z Poděbrad 565, Děčín VI |
IČO: | 25445596 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků J. z Poděbrad 565, Děčín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 4. 2002 |
Sídlo: | , Děčín |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |