Společenství vlastníků J. Plachty 11, České Budějovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků J. Plachty 11, České Budějovice (26083892) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2005 Společenství vlastníků J. Plachty 11, České Budějovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků J. Plachty 11, České Budějovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků J. Plachty 11, České Budějovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1846 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26083892 | |
Jméno: | Společenství J. Plachty 11, Č. Budějovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.1.2005 |
Zapsána dne: | 12.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Plachty 2112/11, České Budějovice 37004, Česká republika | 7.3.2017 |
---|
předseda výboru | Petr Janda |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | ING. Jan Baxa |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Ivana Petříková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 |
Adresa | Komořanská 2066/7, 14300 Praha |
člen výboru | Ladislav Pfauser |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2023 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Lenka Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 3.8.2023 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ladislav Pfauser |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 3.8.2023 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
předseda výboru | Petr Janda |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2017 do 3.8.2023 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Ivana Petříková |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2016 do 3.8.2023 |
Adresa | Komořanská 2066/7, 14300 Praha |
předseda výboru | Petr Janda |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 7.3.2017 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Lenka Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2011 do 7.3.2017 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ladislav Pfauser |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2011 do 7.3.2017 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
předseda výboru | Petr Janda |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 7.3.2017 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Lenka Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2011 do 7.3.2017 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ladislav Pfauser |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2011 do 7.3.2017 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Ing. Ivana Petříková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2011 do 18.5.2016 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Marek Bartoň |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 25.11.2011 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | František Steinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 25.11.2011 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Petr Janda |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2008 do 16.9.2011 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, České Budějovice |
člen výboru | František Steinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2008 do 16.9.2011 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, České Budějovice |
předseda výboru | PhDr. Jiří Petráš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2008 do 16.9.2011 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, České Budějovice |
předseda výboru | Ing. Jiří Bartoň |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 5.1.2008 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, České Budějovice |
místopředseda výboru | Petr Janda |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 5.1.2008 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, České Budějovice |
člen výboru | Mgr. Jiří Petráš |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 5.1.2008 |
Adresa | J. Plachty 2112/11, České Budějovice |
IČO: | 26083892 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků J. Plachty 11, České Budějovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 1. 2005 |
Sídlo: | J. Plachty 2112/11, České Budějovice 37004 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |