Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 (09094474) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese J. B. Pecky 4714/16, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2020 Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13440 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09094474 | |
Jméno: | Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.5.2020 |
Zapsána dne: | 12.5.2020 | |
Společenství bylo založeno vkladem Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí dne 12.7.2019. Společenství se řídí stanovami schválenými na shromáždění dne 16.1.2022 s účinností od 1.4.2022. | 8.7.2022 | |
Společenství bylo založeno vkladem Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí dne 12.7.2019. Společenství se řídí stanovami ze dne 16.9.2020. | 16.10.2020 - 8.7.2022 | |
Společenství bylo založeno vkladem Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí dne 12.7.2019. Společenství se řídí stanovami ze dne 11.7.2019. | 12.5.2020 - 16.10.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. B. Pecky 4714/16, Prostějov 79601, Česká republika | 12.5.2020 |
---|
Předseda společenství | Bc. Jakub Kvíčala |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 |
Adresa | J. B. Pecky 4714/16, 79601 Prostějov |
Předseda výboru | Mgr. Lucie Pavlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 do 8.7.2022 |
Adresa | J. B. Pecky 4714/16, 79601 Prostějov |
Místopředseda výboru | Bc. Jakub Kvíčala |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 do 8.7.2022 |
Adresa | J. B. Pecky 4714/16, 79601 Prostějov |
Předseda společenství | Marie Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2020 do 16.10.2020 |
Adresa | Čechovická 391/4, 79604 Prostějov |
IČO: | 09094474 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků J. B. Pecky 16 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 5. 2020 |
Sídlo: | J. B. Pecky 4714/16, Prostějov 79601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |